Ecos, Société d'Ingénieurs et de Conseillers Mise à jour il y a 8 mois
Adresse
Avenue Louise 283 boîte 6
1050 Elsene
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
16-06-1994 | DIVERS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
21-04-1994 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
26-05-1992 | SIEGE SOCIAL | |
08-10-1988 | DEMISSIONS, NOMINATIONS | |
19-09-1987 | DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-1992 | Comptes annuels | 1992-38803216 | fr | 25-11-1992 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
27-09-2024 | Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises | 82 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 767 549
- Publications officielles
- 28 646 571
- Comptes annuels
- 7 911 631